Trik Rumus Matematika Praktis Yang Sering Kita Jumpai Sehari-hari

Trik Rumus Matematika Praktis Yang Sering Kita Jumpai Sehari-hari

Kalau bicara soal ilmu hitung pasti tidak lepas dari satu kata, yaitu susah, apalagi jika kita sudah sangat terbiasa berhitung menggunakan kalkulator. Padahal ada beberapa rumus mencongak yaitu cara menghitung diluar kepala tanpa alat bantu apapun hanya menggunakan ingatan saja dan cukup hasilnya yang dituliskan yang sangat mudah untuk dihapalkan dan digunakan.

Berikut ini beberapa rumus mencongak sederhana yang bisa digunakan dalam keseharian kita yang mungkin akan berguna juga untuk membantu si kecil mengerjakan PR matematikanya.

Angka dikalikan 11


Yang akan dituliskan dalam artikel ini ialah angka 2 (dua) digit dan 3 (tiga) digit dengan angka 11 (sebelas). Jika sebuah bilangan angka dikalikan dengan 11 (sebelas) maka rumusnya ialah :

- jika 2 (dua) digit caranya ialah tambahkan angka depan dan angka belakang hasil penjumlahannya diletakkan di tengah.

Contoh : 35 x 11 -> 3+5 =8 ; kemudian letakkan 8 ditengah sehingga hasilnya 385

- jika 3 (tiga) digit caranya ialah tambahkan 2 angka dari depan letakkan hasilnya di belakang angka paling depan kemudian jumlahkan dua angka dari belakang hasilnya letakkan di depan angka terakhir.

Contoh : 125 x 11 -> 1+2=3 ; 2+5=7 maka hasilnya adalah 1375

[caption id="attachment_2004" align="aligncenter" width="635"]Trik Rumus Matematika Praktis Trik Rumus Matematika Praktis (Ilustrasi/Pixabay)[/caption]

Angka dikalikan 25


Caranya ialah bagi 4 (empat) angka atau bilangan tersebut kemudian kalikan dengan 100 (seratus).

Contoh : 32 x 25 -> (32:4) x  100 -> 800

Jika angka yang dikalikan tidak habis dibagi dengan 4  maka anggap sisa 1 = 25 ;

2 = 50 ; 3 = 75

Contoh : 25 x 25 ; 25 dibagi 4 hasilnya adalah 6 sisa 1 maka hasil akhir perkaliannya adalah 625.

Angka dikalikan persen (%)


Persen ini mungkin yang paling sering kita jumpai terutama berkaitan dengan besaran diskon ketika kita membeli barang. Untuk memperkirakan berapa harga yang harus kita bayarkan, kita bisa gunakan rumus sederhana seperti di bawah ini:

  1. jika dikalikan 12,5% maka bagi angka tersebut dengan 8 (delapan)
    Contoh : 8000 x 12,5% = 1000

  2. jika dikalikan 20 % maka bagi dengan angka 5 (lima)
    Contoh : 7500 x 20 % = 1500

  3. jika dikalikan 25 % maka bagi dengan 4 (empat)
    Contoh : 1200 x 25 % = 300

  4. jika dikalikan 33,3% maka bagi dengan 3 (tiga)
    Contoh : 2100 x 33,3 % = 700


Jika sudah ketemu hasil persennya maka tinggal kita kurangkan dengan harga/ bilangan awal maka akan kita ketahui hasil akhirnya.

Angka perkalian 9


Perkalian dari angka 9 ternyata menghasilkan angka yang berurutan terutama jika dikalikan dengan angka satuan (1 digit) dan puluhan (2 digit). Cobalah anda kalikan 9 dengan angka yang berurutan dan hasilnya seperti deret hitung. Sebagai contoh berikut ini:

9 x 1 = 09                    9 x 11 = 99                         9 x 21 =189                        9 x 31 = 279

9 x 2 = 18                    9 x 12 = 108                       9 x 22 =198                        9 x 32 = 288

9 x 3 = 27                    9 x 13 = 117                       9 x 23 = 207                       9 x 33 = 297

9 x 4 = 36                    9 x 14 = 126                       9 x 24 = 216                       9 x 34 = 306

9 x 5 = 45                    9 x 15 = 135                       9 x 25 = 225                       9 x 35 = 315

Kalau diperhatikan dengan baik jelas terlihat bahwa angka satuannya berurutan menurun dari 9,8,7 dan seterusnya, begitu juga angka di depannya (satu digit atau 2 digit untu perkalian dengan puluhan) juga berurutan naik dari 1,2,3 dan seterusnya kemudian 9,10,11 dan seterusnya lalu 18,19,20 dan seterusnya. Anda bisa mencobanya lebih lanjut dengan perkalian tiga angka dan seterusnya.
Advertisement
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar